序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何学军 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何学军
|
|
2 |
李益
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-17 | 股东变更 |
何学军 ,王艺颖 [退出]
|
何学军
|
2 | 2020-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李益
|
李益
|
3 | 2020-09-17 | 章程备案 |
无
|
2020-09-08股权变更企业类型变更提交新章程
|
4 | 2020-09-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2020-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何学军
|
何学军
|
6 | 2020-06-05 | 股东变更 |
王艺颖
|
何学军 , [新增]王艺颖
|
7 | 2020-06-05 | 章程备案 |
无
|
2020-05-15股权变更提交新章程
|
8 | 2020-06-05 | 财务负责人 |
李益 ***
|
何学军 ***
|
9 | 2020-06-05 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2020-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤丽园 [退出]
|
李益 [新增]
|