序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵理 | 60% | 60万人民币 |
2 | 郭顺平 | 40% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭顺平
|
|
2 |
赵理
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-08 | 联络员备案 |
胡莉彬 *** 备案手机:***
|
胡莉彬 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-09-11 | 联络员备案 |
彭幸 *** 备案手机:***
|
胡莉彬 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-05-29 | 联络员备案 |
彭幸 *** 备案手机:***
|
彭幸 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-05-21 | 联络员备案 |
潘佳 *** 备案手机:***
|
彭幸 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-04-02 | 联络员备案 |
赵理 *** 备案手机:***
|
潘佳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2017-04-17 | 联络员备案 |
刘燚佳 备案手机:*****
|
赵理 备案手机:*****
|
7 | 2016-04-12 | 联络员备案 |
许沅 备案手机:*****
|
刘燚佳 备案手机:*****
|