序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨四清 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 李尤 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨四清
|
|
2 |
李尤
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湘潭绘湘测绘有限公司怀化分公司
|
方晖 | 2022-05-12 |
2 |
湘潭绘湘测绘有限公司吉首分公司
|
杨四清 | 2020-01-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-22 | 联络员备案 |
李尤 *** 备案手机:***
|
李尤 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-12-11 | 股东变更 |
杨四清 ,周香莲 [退出]
|
李尤 , [新增]杨四清
|
3 | 2020-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周香莲 [退出]
|
李尤 [新增]
|
4 | 2020-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨四清
|
杨四清
|
5 | 2020-12-11 | 章程备案 |
无
|
2020-11-23第七条
|
6 | 2020-12-08 | 联络员备案 |
李建强 *** 备案手机:***
|
李尤 *** 备案手机:*** (网上办理)
|