序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹坚 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 朱可明 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹坚
|
|
2 |
朱可明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-01 | 股东变更 |
肖志峰 , [退出]叶桓春 , [退出]尹坚
|
尹坚 ,朱可明 [新增]
|
2 | 2020-06-01 | 章程备案 |
无
|
2020-04-16湖南北科方兴环保科技有限公司:叶桓春64万元股权(持股比例32%),全部转让给尹坚所有。肖志峰64万元股权(持股比例32%),其中44万元股权(持股比例22%)转让给尹坚所有,其中20万元股权(持股比例10%)转让给朱可明所有。
|
3 | 2020-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖志峰 [退出]
|
朱可明 [新增]
|
4 | 2018-03-22 | 联络员备案 |
李意 *** 备案手机:***
|
尹坚 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2016-09-05 | 股东变更 |
曹艳艳 , [退出]梁军翔 [退出]
|
肖志峰 , [新增]叶桓春 , [新增]尹坚 [新增]
|
6 | 2016-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁军翔 [退出]
|
尹坚 [新增]
|
7 | 2016-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹艳艳 [退出]
|
肖志峰 [新增]
|
8 | 2016-09-05 | 投资人(股权)变更 |
曹艳艳 出资 20万人民币; [退出]梁军翔 出资 180万人民币; [退出]
|
叶桓春 出资 64万人民币; [新增]肖志峰 出资 64万人民币; [新增]尹坚 出资 72万人民币; [新增]
|
9 | 2016-09-05 | 经理备案 |
梁军翔 [退出]
|
尹坚 [新增]
|
10 | 2016-09-05 | 财务负责人 |
|
尹坚
|