序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕宗璜 | 77% | 4620.0万人民币 |
2 | 王治华 | 23% | 1380.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕宗璜
|
|
2 |
王治华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-16 | 财务负责人 |
|
曾艳亮 ***
|
2 | 2020-06-16 | 章程备案 |
|
2020-06-15因投资人股权变更,修改公司章程。
|
3 | 2020-06-16 | 法定代表人变更 |
|
吕宗璜
|
4 | 2020-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
吕宗璜
|
5 | 2020-06-16 | 股东变更 |
|
吕宗璜 , [新增]王治华
|
6 | 2015-08-10 | 股东变更 |
|
王雄 [新增]王治华 [新增]
|
7 | 2015-08-10 | 法定代表人变更 |
|
王雄
|
8 | 2015-08-10 | 投资人(股权)变更 |
|
王治华出资 1380.00000万元 人民币 ; [新增]王雄出资 4620.00000万元 人民币 [新增]
|
9 | 2012-07-17 | 投资人(股权)变更 |
|
股东实际出资6000.0
|
10 | 2009-12-31 | 投资人(股权)变更 |
|
柳海波出资 1380.00000万元 人民币 ;金赞甫出资 4020.00000万元 人民币 ; [新增]江南机器(集团)有限公司出资 600.00000万元 人民币
|