序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海铭极与星企业管理有限公司 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵文财
|
|
2 |
蒋军辉
|
|
3 |
谢旭刚
|
|
4 |
戴方国
|
|
5 |
陈希
|
|
6 |
梁晓亮
|
|
7 |
董水校
|
|
8 |
朱未央
|
|
9 |
陈健
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢旭刚 [退出]
|
赵文财 [新增]
|
2 | 2021-12-17 | 章程备案 |
无
|
2021-12-14变更法定代表人,提交章程备案
|
3 | 2021-12-17 | 法定代表人变更 |
谢旭刚
|
赵文财
|
4 | 2021-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈圣杰 [退出]
|
朱未央 [新增]陈健 [新增]
|
5 | 2021-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
童斌 [退出]谢旭刚王兴贵 [退出]
|
蒋军辉 [新增]梁晓亮 [新增]赵文财 [新增]戴方国 [新增]谢旭刚董水校 [新增]陈希 [新增]
|
6 | 2021-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王海云 [退出]
|
陈圣杰 [新增]
|
7 | 2021-02-02 | 联络员备案 |
何灿 *** 备案手机:***
|
莫志国 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2020-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王海云
|
王海云
|
9 | 2020-06-08 | 章程备案 |
无
|
2020-05-25股权变更提交新章程
|
10 | 2020-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢旭光 [退出]童斌王兴贵
|
王兴贵谢旭刚 [新增]童斌
|