序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄美平 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄美平
|
|
2 |
刘贞臻
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-14 | 股东变更 |
黄美平 ,刘贞臻 [退出]
|
黄美平
|
2 | 2022-06-14 | 章程备案 |
无
|
2022-05-11企业类型、股东变更
|
3 | 2022-06-14 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2021-05-12 | 经营范围变更 |
餐饮服务;提供住宿、室外体育、生活美容、美****、洗浴、棋牌出租服务;百货、工艺美术品销售;国产卷烟零售;养老产业策划、咨询;老年人、残疾人养护服务;老年公寓项目的开****;会议及展览服务;农产品收购;酒店管理;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
正餐服务;提供住宿、室内外体育、歌舞厅、生活美容、美****、洗浴、棋牌出租服务;百货、工艺美术品销售;国产卷烟零售;养老产业策划、咨询;老年人、残疾人养护服务;老年公寓项目的开****;会议及展览服务;农产品收购、销售;酒店管理;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2021-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘金树 [退出]
|
刘贞臻 [新增]
|
6 | 2021-05-12 | 章程备案 |
无
|
2021-05-08经营范围变更
|
7 | 2020-03-05 | 章程备案 |
无
|
2020-02-21股东变更
|
8 | 2020-03-05 | 股东变更 |
黄美平 ,刘金树 [退出]
|
黄美平 ,刘贞臻 [新增]
|
9 | 2019-08-08 | 股东变更 |
黄美平
|
黄美平 ,刘金树 [新增]
|
10 | 2019-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄美平
|
黄美平
|