序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-24 | 负责人变更 |
王君 [退出]
|
黄盛 [新增]
|
2 | 2017-03-23 | 联络员备案 |
付啊 备案手机:*****
|
侯玄 备案手机:*****
|
3 | 2017-03-23 | 负责人变更 |
柳锦程 [退出]
|
王君 [新增]
|
4 | 2017-03-23 | 财务负责人 |
|
|
5 | 2015-04-23 | 其他事项备案 |
尹远
|
柳锦程
|
6 | 2015-04-23 | 法定代表人变更 |
尹远
|
柳锦程
|
7 | 2015-02-11 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|