序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭伟 | 70% | 7686.0万人民币 |
2 | 冷雁霞 | 30% | 3294.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭伟
|
|
2 |
冷雁霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-09 | 联络员备案 |
李丹莉 *** 备案手机:***
|
陈志媛 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-12 | 经营范围变更 |
国家法律、法规和政策允许的项目投资;凭有效资质从事房地产开****经营;新农村建设、城镇化建设、城市基础设施建设投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
国家法律、法规和政策允许的项目投资;凭有效资质从事房地产开****经营;新农村建设、城镇化建设、城市基础设施建设投资;房屋租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2020-06-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-11经营范围变更提交章程修正案
|
4 | 2018-05-03 | 联络员备案 |
李丹丽 *** 备案手机:***
|
李丹莉 *** 备案手机:***
|
5 | 2016-11-21 | 股东变更 |
冷雁霞 ,谭伟
|
冷雁霞 ,谭伟
|
6 | 2016-11-21 | 投资人(股权)变更 |
谭伟 出资 8780万人民币;冷雁霞 出资 2200万人民币;
|
谭伟 出资 7686( - 12.46014% )万人民币;冷雁霞 出资 3294( + 49.72727% )万人民币;
|
7 | 2016-08-24 | 股东变更 |
扶繁云 , [退出]扶亲林 [退出]
|
冷雁霞 , [新增]谭伟 [新增]
|
8 | 2016-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
扶亲云 [退出]
|
冷雁霞 [新增]
|
9 | 2016-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
扶繁云 [退出]
|
谭伟 [新增]
|
10 | 2016-08-24 | 经理备案 |
扶繁云 [退出]
|
谭伟 [新增]
|