序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘军凤 | 40% | 80.0万人民币 |
2 | 汪芳芳 | 30% | 60.0万人民币 |
3 | 彭翠萍 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘军凤
|
|
2 |
汪芳芳
|
|
3 |
彭翠萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2021-12-30 | 章程备案 |
无
|
2021-12-24变更股东、变更企业类型、变更法定代表人、变更监事、变更经理
|
3 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈礼文 [退出]
|
刘军凤 [新增]
|
4 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈礼文 [退出]
|
彭翠萍 [新增]
|
5 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑凌志 [退出]
|
汪芳芳 [新增]
|
6 | 2021-12-30 | 股东变更 |
沈礼文 [退出]
|
刘军凤 , [新增]彭翠萍 , [新增]汪芳芳 [新增]
|
7 | 2021-12-30 | 法定代表人变更 |
沈礼文
|
刘军凤
|
8 | 2021-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈礼文
|
沈礼文
|
9 | 2021-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴战 [退出]
|
郑凌志 [新增]
|
10 | 2021-06-18 | 章程备案 |
无
|
2021-04-28变更企业类型
|