序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赖声威 | 56.66667% | 8.5万人民币 |
2 | 罗晶 | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴金华
|
|
2 |
赖可夫
|
|
3 |
方达
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-11 | 联络员备案 |
赖声威 *** 备案手机:***
|
赖声威 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赖声威 [退出]
|
戴金华 [新增]
|
3 | 2021-08-19 | 法定代表人变更 |
赖声威
|
戴金华
|
4 | 2021-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗晶 [退出]
|
赖可夫 [新增]
|
5 | 2021-08-19 | 章程备案 |
无
|
2021-08-19免去赖声威执行董事、罗晶监事职务;任戴金华执行董事、赖可夫监事职务。变更法人为戴金华
|
6 | 2020-07-03 | 章程备案 |
无
|
2020-07-01营业场所由中州路街道解放村203栋10号变更为下摄司街道解放村151栋2单元14号。
|
7 | 2020-07-03 | 地址变更 |
湖南省湘潭市岳塘区中洲路街道解放村203栋10号门面
|
湖南省湘潭市岳塘区下摄司街道解放村151栋2单元14号
|
8 | 2019-10-22 | 股东变更 |
纪竟成 , [退出]赖声威 ,罗晶
|
赖声威 ,罗晶
|
9 | 2019-10-22 | 财务负责人 |
赖声威 ***
|
赖声威 ***
|
10 | 2019-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
纪竟成 [退出]罗晶
|
罗晶
|