序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邹帅松 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 罗琦 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹帅松
|
|
2 |
罗琦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈斌 [退出]
|
罗琦 [新增]
|
2 | 2019-10-31 | 财务负责人 |
李永康 ***
|
邹帅松 ***
|
3 | 2019-10-31 | 章程备案 |
无
|
2019-10-28第三章第六条
|
4 | 2019-10-31 | 股东变更 |
李永康 [退出]
|
罗琦 , [新增]邹帅松 [新增]
|
5 | 2019-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李永康 [退出]
|
邹帅松 [新增]
|
6 | 2019-10-31 | 法定代表人变更 |
李永康
|
邹帅松
|
7 | 2019-10-31 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2019-10-22 | 联络员备案 |
曹赞 *** 备案手机:***
|
柳玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-02-24 | 联络员备案 |
李永康 *** 备案手机:***
|
曹赞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|