序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 51% | 12750.0万人民币 |
2 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 49% | 12250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鲁春平
|
|
2 |
韩冰
|
|
3 |
喻维纲
|
|
4 |
刘如球
|
|
5 |
黄贻玉
|
|
6 |
胡日君
|
|
7 |
刘建兵
|
|
8 |
沈志前
|
|
9 |
张明欣
|
|
10 |
汤伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司九华分公司
|
鲁春平 | 2020-03-19 |
2 |
中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司阳春工程技术公司
|
刘如球 | 2011-04-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
喻维纲王汶 [退出]刘如球刘建兵韩冰黄贻玉沈志前
|
刘如球沈志前韩冰胡日君 [新增]喻维纲刘建兵黄贻玉
|
2 | 2021-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张明欣张志钢 [退出]
|
汤伟 [新增]张明欣
|
3 | 2021-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王汶汤伟 [退出]黄贻玉韩冰喻维纲沈志前刘如球
|
黄贻玉刘建兵 [新增]韩冰王汶刘如球喻维纲沈志前
|
4 | 2021-07-16 | 经营范围变更 |
冶金、矿山成套设备、电气设备、矿用自卸卡车、电铲、防爆电机、变频器、永磁节能、电力机车及斩波器的制造和销售;普通货运;设备租赁;冶金材料、特殊铸钢件、锻钢件的生产和销售和贸易;钢材深加工及贸易;冶金机电设备检修、安装、试验;冶金、矿山行业的工程承包;节能服务及合同能源管理项目;政策允许的进出口贸易;建筑安全服务;不动产租赁;商务辅助服务;机电工程总承包;工程项目管理;建筑材料销售及贸易;废旧资源综合利用及加工、贸易;冶金炉料加工及贸易。(上述经营范围属法律法规限制项目的凭许可经营)。
|
冶金、矿山成套设备、电气设备、矿用自卸卡车、电铲、防爆电机、变频器、永磁节能、电力机车及斩波器的制造和销售;普通货运;设备租赁;冶金材料、特殊铸钢件、锻钢件的生产和销售和贸易、钢结构件制造和销售;钢材深加工及贸易;冶金机电设备检修、安装、试验;冶金、矿山行业的工程承包;节能服务及合同能源管理项目;政策允许的进出口贸易;建筑安全服务;不动产租赁;商务辅助服务;机电工程总承包、建筑工程施工总承包、电力工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包,钢结构工程专业承包,环保工程专业承包,防水防腐保温工程专业承包、建筑劳务分包,工程设计、工程项目管理;建筑材料销售及贸易;废旧资源综合利用及加工、贸易;冶金炉料加工及贸易。(上述经营范围属法律法规限制项目的凭许可经营)。
|
5 | 2021-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张爱兵 [退出]朱柏林 [退出]
|
张明欣 [新增]张志钢 [新增]
|
6 | 2021-01-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张爱兵左智权 [退出]
|
朱柏林 [新增]张爱兵
|
7 | 2018-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄贻玉沈志前汤伟韩冰李耀军 [退出]王汶喻维纲
|
沈志前刘如球 [新增]王汶韩冰黄贻玉汤伟喻维纲
|
8 | 2018-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁春平
|
鲁春平
|
9 | 2018-11-29 | 法定代表人变更 |
韩冰
|
鲁春平
|
10 | 2018-11-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-19变更法定代表人,并提交章程修正案
|