序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘长江 | 55% | 110.0万人民币 |
2 | 邓赛辉 | 45% | 90.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘长江
|
|
2 |
邓赛辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-21 | 章程备案 |
无
|
2022-01-20股权变更
|
2 | 2022-01-21 | 股东变更 |
邓赛辉 ,刘长江
|
邓赛辉 ,刘长江
|
3 | 2019-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
章汉奇 [退出]
|
刘长江 [新增]
|
4 | 2019-08-16 | 股东变更 |
邓赛辉 ,刘长江 ,章汉奇 [退出]
|
邓赛辉 ,刘长江
|
5 | 2018-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓赛辉
|
邓赛辉
|
6 | 2018-12-26 | 股东变更 |
邓赛辉 ,刘长江
|
邓赛辉 ,刘长江 ,章汉奇 [新增]
|
7 | 2018-12-26 | 财务负责人 |
|
刘长江 ***
|
8 | 2018-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘长江
|
刘长江
|
9 | 2018-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘长江 [退出]
|
章汉奇 [新增]
|
10 | 2017-09-29 | 股东变更 |
刘长江 ,杨勇 [退出]
|
邓赛辉 , [新增]刘长江
|