序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺晓丽 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 易佳 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
易佳
|
|
2 |
贺晓丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-21 | 股东变更 |
胡步芳 , [退出]易佳
|
贺晓丽 , [新增]易佳
|
2 | 2020-10-21 | 章程备案 |
无
|
2020-10-19重新制度公司章程
|
3 | 2020-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑益先 [退出]
|
贺晓丽 [新增]
|
4 | 2020-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
易佳
|
易佳
|
5 | 2020-10-18 | 联络员备案 |
贺晓丽 *** 备案手机:***
|
贺晓丽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-05-16 | 股东变更 |
陈金路 , [退出]郑益先 [退出]
|
胡步芳 , [新增]易佳 [新增]
|
7 | 2019-05-16 | 章程备案 |
无
|
|
8 | 2019-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑益先
|
郑益先
|
9 | 2019-05-16 | 法定代表人变更 |
陈金路
|
易佳
|
10 | 2019-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈金路 [退出]
|
易佳 [新增]
|