序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-26 | 负责人变更 |
谢波 [退出]
|
邹文庄 [新增]
|
2 | 2020-11-27 | 负责人变更 |
蒋洲勇 [退出]
|
谢波 [新增]
|
3 | 2019-01-23 | 负责人变更 |
梁星 [退出]
|
蒋洲勇 [新增]
|
4 | 2017-08-30 | 负责人变更 |
宋波 [退出]
|
梁星 [新增]
|