序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张学锋 | 49% | 98.0万人民币 |
2 | 易宇 | 25.5% | 51.0万人民币 |
3 | 刘虎 | 25.5% | 51.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘虎
|
|
2 |
张学锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-06 | 股东变更 |
刘虎 ,张学锋
|
刘虎 ,易宇 , [新增]张学锋
|
2 | 2021-12-06 | 章程备案 |
无
|
2021-11-28股东(股权)变更、联络员备案、法定代表人变更 | 董事、监事、经理备案
|
3 | 2021-12-06 | 法定代表人变更 |
刘虎
|
刘虎
|
4 | 2021-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张学锋
|
张学锋
|
5 | 2021-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘虎
|
刘虎
|
6 | 2021-12-06 | 联络员备案 |
刘虎 *** 备案手机:***
|
刘虎 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-11-20 | 联络员备案 |
刘虎 *** 备案手机:***
|
刘虎 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2017-03-27 | 股东变更 |
黎进 , [退出]马硕 [退出]
|
刘虎 , [新增]张学锋 [新增]
|
9 | 2017-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马硕 [退出]
|
张学锋 [新增]
|
10 | 2017-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黎进 [退出]
|
刘虎 [新增]
|