序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-14 | 负责人变更 |
莫微波 [退出]
|
曾卫民 [新增]
|
2 | 2020-06-17 | 联络员备案 |
张志平 *** 备案手机:***
|
王宇航 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2016-01-15 | 联络员备案 |
张志平 备案手机:*****
|
张志平 备案手机:*****
|
4 | 2016-01-15 | 财务负责人 |
|
黄寿光
|
5 | 2015-02-27 | 其他事项备案 |
朱永忠
|
莫微波
|
6 | 2015-02-27 | 法定代表人变更 |
朱永忠
|
莫微波
|