序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋理想 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋理想
|
|
2 |
邓曙亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-06 | 联络员备案 |
蒋理想 *** 备案手机:***
|
蒋理想 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-06-25 | 联络员备案 |
蒋理想 *** 备案手机:***
|
蒋理想 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-04-08 | 联络员备案 |
罗根泉 *** 备案手机:***
|
蒋理想 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-04-08 | 法定代表人变更 |
黄春分
|
蒋理想
|
5 | 2019-04-08 | 章程备案 |
无
|
2019-04-04股东变更
|
6 | 2019-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗根泉 [退出]
|
邓曙亮 [新增]
|
7 | 2019-04-08 | 股东变更 |
黄春分 [退出]
|
蒋理想 [新增]
|
8 | 2019-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄春分 [退出]
|
蒋理想 [新增]
|
9 | 2019-04-08 | 财务负责人 |
黄春分 ***
|
蒋理想 ***
|