序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李铮 | 55% | 275.0万人民币 |
2 | 严兴荣 | 30% | 150.0万人民币 |
3 | 宋健子 | 15% | 75.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋健子
|
|
2 |
李铮
|
|
3 |
严兴荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-19 | 联络员备案 |
刘红兵 *** 备案手机:***
|
周迎春 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-04-22 | 联络员备案 |
杨燕 *** 备案手机:***
|
刘红兵 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-04-17 | 联络员备案 |
王燕 *** 备案手机:***
|
杨燕 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-03-15 | 股东变更 |
李铮 ,宋健子 ,谢方文 [退出]
|
李铮 ,宋健子 ,严兴荣 [新增]
|
5 | 2017-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢方文 [退出]
|
严兴荣 [新增]
|
6 | 2017-03-15 | 章程备案 |
无
|
2017-02-23股东
|
7 | 2017-03-15 | 监事备案 |
谢方文 [退出]
|
严兴荣 [新增]
|
8 | 2017-03-15 | 联络员备案 |
王燕 备案手机:*****
|
王燕 备案手机:*****
|
9 | 2017-03-15 | 投资人(股权)变更 |
李铮 出资 275万人民币;谢方文 出资 150万人民币; [退出]宋健子 出资 75万人民币;
|
李铮 出资 275万人民币;宋健子 出资 75万人民币;严兴荣 出资 150万人民币; [新增]
|
10 | 2016-06-15 | 股东变更 |
胡大明 , [退出]李铮 ,谢方文
|
李铮 ,宋健子 , [新增]谢方文
|