序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李笛 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 刘建辉 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李笛
|
|
2 |
刘建辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-01 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2021-12-01 | 法定代表人变更 |
谢益强
|
李笛
|
3 | 2021-12-01 | 股东变更 |
谢嫒佳 [退出]
|
李笛 , [新增]刘建辉 [新增]
|
4 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢嫒佳 [退出]
|
刘建辉 [新增]
|
5 | 2021-12-01 | 章程备案 |
无
|
2021-11-30变更企业类型;变更经营范围;变更法定代表人;变更股权
|
6 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢益强 [退出]
|
李笛 [新增]
|
7 | 2021-12-01 | 经营范围变更 |
普通货物道路运输;国内货运代理;商品信息咨询服务;仓储代理服务;机电设备销售;电线、电缆、钢材批****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
其他道路运输辅助活动;普通货物道路运输;国内货运代理;商品信息咨询服务;仓储代理服务;机电设备销售;电线、电缆、钢材批****;化工产品(不含危险化学品)的销售;建筑劳务分包(不含劳务派遣)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2021-11-15 | 联络员备案 |
傅文君 *** 备案手机:***
|
傅文君 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-12-26 | 法定代表人变更 |
谢嫒佳
|
谢益强
|
10 | 2018-12-26 | 财务负责人 |
谢媛佳 ***
|
谢益强 ***
|