序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-04 | 负责人变更 |
王文良 [退出]
|
付国阳 [新增]
|
2 | 2018-11-14 | 负责人变更 |
喻胜利 [退出]
|
王文良 [新增]
|
3 | 2018-03-05 | 负责人变更 |
谷湘红 [退出]
|
喻胜利 [新增]
|
4 | 2018-03-05 | 联络员备案 |
廖一萍 *** 备案手机:***
|
陈宇宏 *** 备案手机:***
|
5 | 2015-06-05 | 法定代表人变更 |
李秋香
|
谷湘红
|
6 | 2015-06-05 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
7 | 2015-06-05 | 隶属企业名称变更 |
中国农业银行股份有限公司湘潭分行
|
中国农业银行股份有限公司湘乡市支行
|