序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程干香 | 80% | 4.0万人民币 |
2 | 龚福云 | 20% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程干香
|
|
2 |
龚福云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-15 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
5.000000万人民币( - 90% )
|
2 | 2021-03-15 | 章程备案 |
无
|
2021-03-08减资
|
3 | 2021-03-15 | 股东变更 |
程干香 ,龚福云
|
程干香 ,龚福云
|
4 | 2020-12-14 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
50.000000万人民币( - 50% )
|
5 | 2020-12-14 | 章程备案 |
无
|
2020-10-19注册资本由100万减到50万
|
6 | 2020-12-14 | 股东变更 |
程干香 ,龚福云
|
程干香 ,龚福云
|
7 | 2020-12-01 | 章程备案 |
无
|
2020-11-27更改股东,股权转让
|
8 | 2020-12-01 | 股东变更 |
程干香 ,许玉婷 [退出]
|
程干香 ,龚福云 [新增]
|
9 | 2020-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许玉婷 [退出]
|
龚福云 [新增]
|
10 | 2020-10-21 | 股东变更 |
龚来俊 , [退出]许玉婷
|
程干香 , [新增]许玉婷
|