序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吉利人才****展集团有限公司 | 100% | 19000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁礼斌
|
|
2 |
彭小兰
|
|
3 |
张铁兵
|
|
4 |
丁天舒
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋军辉 [退出]谢旭刚 [退出]袁礼斌
|
彭小兰 [新增]张铁兵 [新增]袁礼斌
|
2 | 2021-01-27 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
北京吉利国际教育有限公司;
|
吉利人才****展集团有限公司; [名称变更]
|
3 | 2021-01-27 | 章程备案 |
无
|
2021-01-25股东姓名变更、董事变更提交新章程
|
4 | 2021-01-27 | 股东变更 |
北京吉利国际教育有限公司 [退出]
|
吉利人才****展集团有限公司 [新增]
|
5 | 2021-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李新美 [退出]
|
丁天舒 [新增]
|
6 | 2020-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
金凌云 [退出]
|
李新美 [新增]
|
7 | 2020-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李新美 [退出]谢旭刚袁礼斌
|
袁礼斌谢旭刚蒋军辉 [新增]
|
8 | 2020-03-04 | 股东变更 |
铭泰投资****展集团有限公司 [退出]
|
北京吉利国际教育有限公司 [新增]
|
9 | 2020-03-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-03-04股东
|
10 | 2019-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘秉巍 [退出]
|
袁礼斌 [新增]
|