序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-22 | 负责人变更 |
柳特辉 [退出]
|
戴珉 [新增]
|
2 | 2019-09-17 | 负责人变更 |
彭锦 [退出]
|
柳特辉 [新增]
|
3 | 2019-03-18 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
4 | 2019-03-18 | 负责人变更 |
谭志红 [退出]
|
彭锦 [新增]
|
5 | 2018-01-18 | 负责人变更 |
刘文丽 [退出]
|
谭志红 [新增]
|
6 | 2017-06-28 | 联络员备案 |
易萍 备案手机:*****
|
陈实 备案手机:*****
|
7 | 2016-09-14 | 财务负责人 |
|
唐立红 ***
|
8 | 2016-09-14 | 负责人变更 |
袁曙文 [退出]
|
刘文丽 [新增]
|
9 | 2016-06-17 | 联络员备案 |
杨海燕 *** 备案手机:***
|
易萍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2014-05-09 | 法定代表人变更 |
柳特辉
|
袁曙文
|