序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨素娥 | 45% | 90.0万人民币 |
2 | 贺博 | 40% | 80.0万人民币 |
3 | 贺江平 | 15% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨素娥
|
|
2 |
贺博
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-07 | 章程备案 |
无
|
2021-08-27股权变更、法人变更、董事监事经理备案信息变更
|
2 | 2021-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺博 [退出]
|
杨素娥 [新增]
|
3 | 2021-09-07 | 股东变更 |
段思成 , [退出]贺博 ,贺江平
|
贺博 ,贺江平 ,杨素娥 [新增]
|
4 | 2021-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
段思成 [退出]
|
贺博 [新增]
|
5 | 2021-09-07 | 法定代表人变更 |
贺博
|
杨素娥
|
6 | 2021-08-05 | 联络员备案 |
贺博 *** 备案手机:***
|
贺博 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-06-30 | 联络员备案 |
贺博 *** 备案手机:***
|
贺博 *** 备案手机:***
|