序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 建鑫实业集团有限公司 | 51% | 408万人民币 |
2 | 香港建鑫集团投资有限公司 | 49% | 392万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李雅珠
|
|
2 |
赵伟
|
|
3 |
林秋云
|
|
4 |
陈奇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
建鑫(湖南)物业服务有限公司营口分公司
|
施玲 | 2011-11-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-06 | 法定代表人变更 |
何靖
|
李雅珠
|
2 | 2020-07-06 | 经理备案 |
何靖 [退出]
|
李雅珠 [新增]
|
3 | 2020-07-06 | 章程备案 |
无
|
2020-07-03章程备案
|
4 | 2020-07-06 | 董事备案 |
林秋云赵伟何靖 [退出]
|
林秋云赵伟李雅珠 [新增]
|
5 | 2018-12-19 | 经理备案 |
林文平 [退出]
|
何靖 [新增]
|
6 | 2018-12-19 | 法定代表人变更 |
林文平
|
何靖
|
7 | 2018-12-19 | 监事备案 |
施俞挺 [退出]
|
陈奇 [新增]
|
8 | 2018-12-19 | 董事备案 |
俞爱钦 [退出]施娟红 [退出]林文平 [退出]
|
赵伟 [新增]何靖 [新增]林秋云 [新增]
|
9 | 2018-09-03 | 地址变更 |
湘潭市河东大道99号3楼
|
湘潭市岳塘区宝塔街道河东大道89号丝绸广场2401号
|
10 | 2018-09-03 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-08-23 章程修正案
|