序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭勇 | 42% | 84.0万人民币 |
2 | 刘学清 | 30% | 60.0万人民币 |
3 | 张兵 | 15% | 30.0万人民币 |
4 | 彭奇志 | 13% | 26.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建湘
|
|
2 |
艾建文
|
|
3 |
彭奇志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-26 | 联络员备案 |
刘学清 *** 备案手机:***
|
刘学清 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-03-01 | 章程备案 |
无
|
2019-02-27法定代表人变更,提交新的公司章程备案。
|
3 | 2019-03-01 | 法定代表人变更 |
刘学清
|
刘建湘
|
4 | 2019-03-01 | 财务负责人 |
|
刘学清 ***
|
5 | 2018-03-12 | 联络员备案 |
李姣 *** 备案手机:***
|
刘学清 *** 备案手机:*** (网上办理)
|