序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭万军 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 郭玲 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭万军
|
|
2 |
沈伟文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-11 | 地址变更 |
韶山市韶山乡红色记忆城2125—2128号
|
韶山市杨林乡杨林村长春山组21号
|
2 | 2022-05-11 | 章程备案 |
无
|
2022-05-07住所变更
|
3 | 2021-05-12 | 注册资本变更 |
5000万人民币
|
500.000000万人民币( - 90% )
|
4 | 2021-05-12 | 联络员备案 |
汤华 *** 备案手机:***
|
肖晓玲 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-05-12 | 章程备案 |
无
|
2021-05-07减少注册资金;股东变更。
|
6 | 2021-05-12 | 股东变更 |
郭玲 ,彭万军
|
郭玲 ,彭万军
|
7 | 2021-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭万军
|
彭万军
|
8 | 2020-07-27 | 法定代表人变更 |
聂远成
|
彭万军
|
9 | 2020-07-27 | 联络员备案 |
沈伟文 *** 备案手机:***
|
汤华 *** 备案手机:***
|
10 | 2020-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺健 [退出]易凡 [退出]郭合平 [退出]聂远成 [退出]周伟文 [退出]
|
彭万军 [新增]
|