序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阮运泉 | 99% | 4950万人民币 |
2 | 刘远春 | 1% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阮运泉
|
|
2 |
刘远春
|
|
3 |
危雅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-28 | 联络员备案 |
刘文彬 *** 备案手机:***
|
刘文彬 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-07-12 | 股东变更 |
刘文彬 , [退出]阮运泉
|
刘远春 , [新增]阮运泉
|
3 | 2019-07-12 | 章程备案 |
无
|
2019-07-11因投资人股权变更,修改公司章程。
|
4 | 2019-04-29 | 章程备案 |
无
|
2019-04-16股权变更。
|
5 | 2019-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阮运泉 [退出]
|
刘远春 [新增]
|
6 | 2019-04-29 | 股东变更 |
梁桂英 , [退出]刘文彬 ,阮运泉
|
刘文彬 ,阮运泉
|
7 | 2019-04-29 | 法定代表人变更 |
刘文彬
|
阮运泉
|
8 | 2019-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁桂英 [退出]
|
阮运泉 [新增]
|
9 | 2019-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘文彬 [退出]
|
危雅 [新增]
|
10 | 2019-04-29 | 财务负责人 |
刘文彬 ***
|
阮运泉 ***
|