序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韶山旅游****展集团有限公司 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘泽奇
|
|
2 |
汤亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-10 | 章程备案 |
无
|
2021-09-10执行董事产生方式变更;新章程备案。
|
2 | 2021-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘泽奇
|
刘泽奇
|
3 | 2021-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毛新锋 [退出]
|
刘泽奇 [新增]
|
4 | 2021-01-13 | 法定代表人变更 |
毛新锋
|
刘泽奇
|
5 | 2020-05-27 | 联络员备案 |
龙杰 *** 备案手机:***
|
庞雨佩 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-07-09 | 经营范围变更 |
物业管理服务;保洁、安保服务;专业停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
物业管理服务;单位后勤管理服务;专业停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-07-09 | 法定代表人变更 |
刘泽奇
|
毛新锋
|
8 | 2019-07-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-07-09名称变更;经营范围变更。
|
9 | 2019-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘泽奇 [退出]
|
毛新锋 [新增]
|
10 | 2019-07-09 | 名称变更 |
韶山旅游****展集团安防服务有限公司
|
韶山旅游****展集团旅游服务有限公司
|