序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹宜保 | 100% | 600.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹宜保
|
|
2 |
蒋峦英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 联络员备案 |
尹宜保 *** 备案手机:***
|
尹宜保 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-05-21 | 联络员备案 |
尹宜保 *** 备案手机:***
|
尹宜保 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-12-29 | 股东变更 |
谭红生 , [退出]尹宜保
|
尹宜保
|
4 | 2017-12-29 | 财务负责人 |
曾正阳 ***
|
尹宜保 ***
|
5 | 2017-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭红生 [退出]
|
蒋峦英 [新增]
|
6 | 2017-12-29 | 章程修正案备案 |
无
|
|
7 | 2017-12-29 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2017-12-29 | 投资人(股权)变更 |
谭红生 出资 300万人民币; [退出]尹宜保 出资 300万人民币;
|
尹宜保 出资 600( + 100% )万人民币;
|
9 | 2017-04-13 | 联络员备案 |
尹宜保 备案手机:*****
|
尹宜保 备案手机:*****
|
10 | 2016-06-21 | 联络员备案 |
尹宜保 备案手机:*****
|
尹宜保 备案手机:*****
|