序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李天纯 | 15% | 54万人民币 |
2 | 陈琳 | 13% | 46.8万人民币 |
3 | 曹海涛 | 10% | 36万人民币 |
4 | 江春桥 | 9% | 32.4万人民币 |
5 | 旷聪 | 9% | 32.4万人民币 |
6 | 申田地 | 9% | 32.4万人民币 |
7 | 罗彩云 | 8% | 28.8万人民币 |
8 | 周满祥 | 8% | 28.8万人民币 |
9 | 周祁峰 | 6% | 21.6万人民币 |
10 | 雷湘黔 | 5% | 18万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李天纯
|
|
2 |
曹海涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 联络员备案 |
李天纯 *** 备案手机:***
|
李天纯 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-05-19 | 联络员备案 |
李天纯 *** 备案手机:***
|
李天纯 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-04-19 | 联络员备案 |
李天纯 *** 备案手机:***
|
李天纯 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-05-02 | 联络员备案 |
李天纯 备案手机:*****
|
李天纯 备案手机:*****
|
5 | 2017-04-26 | 联络员备案 |
李天纯 备案手机:*****
|
李天纯 备案手机:*****
|