序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈耀华 | 1200万人民币 | |
2 | 黄中华 | 400万人民币 | |
3 | 段华生 | 400万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何礼清 [退出]
|
黄中华 [新增]
|
2 | 2019-05-22 | 法定代表人变更 |
段华生
|
陈耀华
|
3 | 2019-05-22 | 联络员备案 |
段华生 *** 备案手机:***
|
陈耀华 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
段华生 [退出]
|
陈耀华 [新增]
|
5 | 2017-05-25 | 联络员备案 |
段华生 备案手机:*****
|
段华生 备案手机:*****
|
6 | 2017-05-23 | 联络员备案 |
段华生 备案手机:*****
|
段华生 备案手机:*****
|
7 | 2017-05-17 | 联络员备案 |
段华生 备案手机:*****
|
段华生 备案手机:*****
|
8 | 2017-05-16 | 联络员备案 |
段华生 备案手机:*****
|
段华生 备案手机:*****
|
9 | 2017-05-11 | 联络员备案 |
段华生 备案手机:*****
|
段华生 备案手机:*****
|
10 | 2016-05-27 | 联络员备案 |
段华生 备案手机:*****
|
段华生 备案手机:*****
|