序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯定英 | 55.00225% | 3667万人民币 |
2 | 耒阳市金桥房地产开****有限公司 | 44.99775% | 3000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱庆超
|
|
2 |
刘敏雄
|
|
3 |
李心红
|
|
4 |
李新容
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-20 | 联络员备案 |
曹芳 *** 备案手机:***
|
曹芳 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-06-29 | 联络员备案 |
曹芳 *** 备案手机:***
|
曹芳 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-06-14 | 联络员备案 |
曹芳 *** 备案手机:***
|
曹芳 *** 备案手机:***
|
4 | 2016-12-19 | 股东变更 |
耒阳市金桥房地产开****有限公司
|
冯定英 , [新增]耒阳市金桥房地产开****有限公司
|
5 | 2016-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱庆超谢润莲 [退出]
|
邱庆超
|
6 | 2016-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
凌成涛 [退出]
|
李心红 [新增]李新容 [新增]
|
7 | 2016-12-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
8 | 2016-12-19 | 法定代表人变更 |
刘敏雄
|
邱庆超
|
9 | 2016-12-19 | 监事备案 |
凌成涛 [退出]
|
李心红 [新增]李新容 [新增]
|
10 | 2016-12-19 | 投资人(股权)变更 |
耒阳市金桥房地产开****有限公司 出资 3000万人民币;
|
耒阳市金桥房地产开****有限公司 出资 3000万人民币;冯定英 出资 3667万人民币; [新增]
|