序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 耒阳市金桥实业有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭功文
|
|
2 |
刘功金
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-12 | 经营期限 |
2002年5月16日 至 2022年5月15日
|
2002年5月16日 至 长期
|
2 | 2021-05-13 | 联络员备案 |
易延力 *** 备案手机:***
|
易延力 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴晓玲 [退出]李六林 [退出]曾晓平 [退出]
|
刘功金 [新增]
|
4 | 2020-12-25 | 章程备案 |
无
|
2020-12-15重新制订并启用公司新的章程
|
5 | 2020-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢正华 [退出]
|
谭功文 [新增]
|
6 | 2020-12-25 | 法定代表人变更 |
刘敏雄
|
谭功文
|
7 | 2020-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘敏雄 [退出]刘美才 [退出]李新容 [退出]
|
谭功文 [新增]
|
8 | 2020-05-17 | 联络员备案 |
易延力 *** 备案手机:***
|
易延力 *** 备案手机:***
|
9 | 2016-08-30 | 股东变更 |
李新容 , [退出]刘敏雄 , [退出]耒阳市金桥实业有限公司
|
耒阳市金桥实业有限公司
|
10 | 2016-08-30 | 投资人(股权)变更 |
耒阳市金桥实业有限公司 出资 500万人民币;刘敏雄 出资 210万人民币; [退出]李新容 出资 1290万人民币; [退出]
|
耒阳市金桥实业有限公司 出资 2000( + 300% )万人民币;
|