序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋利民 | 59% | 295.0万人民币 |
2 | 贺俊 | 41% | 205.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋利民
|
|
2 |
龙晖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-21 | 联络员备案 |
万佳 *** 备案手机:***
|
王美兰 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-06-27 | 联络员备案 |
彭维英 *** 备案手机:***
|
万佳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2017-07-20 | 股东变更 |
贺俊 ,蒋利民
|
贺俊 ,蒋利民
|
4 | 2017-07-20 | 注册资本(金)变更 |
2000万人民币
|
500.000000万人民币( - 75% )
|
5 | 2017-07-20 | 投资人(股权)变更 |
蒋利民 出资 1180万人民币;贺俊 出资 820万人民币;
|
蒋利民 出资 295( - 75% )万人民币;贺俊 出资 205( - 75% )万人民币;
|
6 | 2017-05-12 | 联络员备案 |
彭维英 备案手机:*****
|
彭维英 备案手机:*****
|
7 | 2017-05-11 | 股东变更 |
蒋利民 ,周可汗 [退出]
|
贺俊 , [新增]蒋利民
|
8 | 2017-05-11 | 投资人(股权)变更 |
蒋利民 出资 1180万人民币;周可汗 出资 820万人民币; [退出]
|
蒋利民 出资 1180万人民币;贺俊 出资 820万人民币; [新增]
|
9 | 2016-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺正良 [退出]
|
蒋利民 [新增]
|
10 | 2016-07-19 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
贺正良; [退出]周可汗;
|
蒋利民; [新增]周可汗;
|