序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖晶 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 史顺德 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖晶
|
|
2 |
史顺德
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-09 | 联络员备案 |
李京燕 *** 备案手机:***
|
刘志衡 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-05-27 | 联络员备案 |
汪春艳 *** 备案手机:***
|
李京燕 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-05-06 | 联络员备案 |
周才明 *** 备案手机:***
|
汪春艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖湘利 [退出]
|
肖晶 [新增]
|
5 | 2018-03-19 | 法定代表人变更 |
肖湘利
|
肖晶
|
6 | 2017-11-14 | 经营范围变更 |
住宿;餐饮服务;足浴服务;桑拿服务;烟酒、食品的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
住宿;餐饮服务;足浴服务;桑拿服务;烟酒、食品的零售;会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-11-14 | 章程备案 |
无
|
2017-11-12章程修改第三条经营范围。
|
8 | 2017-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖晶 [退出]
|
肖湘利 [新增]
|
9 | 2017-03-22 | 法定代表人变更 |
肖晶
|
肖湘利
|
10 | 2017-03-22 | 董事备案 |
肖晶 [退出]
|
肖湘利 [新增]
|