序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴保初 | 92% | 1840万人民币 |
2 | 戴群力 | 8% | 160万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴保初
|
|
2 |
戴群力
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-16 | 联络员备案 |
许利军 *** 备案手机:***
|
王珍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-05-08 | 联络员备案 |
何小康 *** 备案手机:***
|
许利军 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2017-10-24 | 联络员备案 |
胡俊 备案手机:*****
|
何小康 备案手机:*****
|
4 | 2017-05-11 | 联络员备案 |
邱文 备案手机:*****
|
胡俊 备案手机:***** (网上办理)
|
5 | 2016-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴群力
|
戴群力
|
6 | 2016-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴保初戴保初
|
戴保初
|
7 | 2016-01-20 | 财务负责人 |
|
彭小琴
|
8 | 2016-01-20 | 监事备案 |
戴群力
|
戴群力
|
9 | 2016-01-20 | 经营范围变更 |
房地产开****经营。
|
房地产开****经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2016-01-20 | 董事备案 |
戴保初戴保初
|
戴保初
|