序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 常宁市建筑工程公司工会 | 81.25% | 650.0万人民币 |
2 | 常宁市建筑工程公司 | 18.75% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蹇和平
|
|
2 |
谢留
|
|
3 |
伍世****
|
|
4 |
黄志明
|
|
5 |
周常连
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
常宁市建鑫房地产开****有限公司泽华万福家园
|
唐孟跃 | 2014-05-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 联络员备案 |
王高 *** 备案手机:***
|
王高 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-12 | 联络员备案 |
王高 *** 备案手机:***
|
王高 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-11 | 联络员备案 |
蹇和平 *** 备案手机:***
|
王高 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-29 | 联络员备案 |
蹇和平 *** 备案手机:***
|
蹇和平 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-05-30 | 联络员备案 |
蹇和平 *** 备案手机:***
|
蹇和平 *** 备案手机:***
|
6 | 2016-06-09 | 联络员备案 |
刘爱华 备案手机:*****
|
蹇和平 备案手机:*****
|
7 | 2008-07-11 | 地址变更 |
常宁市宜阳镇新村路11号
|
常宁市宜阳镇南正街60号
|
8 | 2007-06-13 | 法定代表人变更 |
彭知桥
|
蹇和平
|
9 | 2003-04-09 | 法定代表人变更 |
刘四成
|
彭知桥
|
10 | 2003-04-09 | 地址变更 |
宜阳镇新村路11号
|
常宁市宜阳镇新村路11号
|