序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 房文军 | 25% | 200.0万人民币 |
2 | 肖功华 | 25% | 200.0万人民币 |
3 | 刘忍 | 25% | 200.0万人民币 |
4 | 李素衡 | 25% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖功华
|
|
2 |
刘忍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 联络员备案 |
肖功华 *** 备案手机:***
|
肖功华 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-12 | 联络员备案 |
肖功华 *** 备案手机:***
|
肖功华 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-16 | 联络员备案 |
肖功华 *** 备案手机:***
|
肖功华 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-09-08 | 联络员备案 |
肖功华 *** 备案手机:***
|
肖功华 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-06 | 联络员备案 |
肖功华 *** 备案手机:***
|
肖功华 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-05-24 | 联络员备案 |
肖功华 备案手机:*****
|
肖功华 备案手机:*****
|