序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-02 | 清算组备案 |
负责人:张礼丽;成员:杨富文;
|
负责人:张礼丽;成员:杨富文;
|
2 | 2016-07-13 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:张礼丽;成员:杨富文;
|
3 | 2016-07-13 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:张礼丽;成员:杨富文;
|
4 | 2016-06-28 | 联络员备案 |
杨富文 备案手机:*****
|
张礼丽 备案手机:*****
|
5 | 2015-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨富文
|
杨富文
|
6 | 2015-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张礼丽
|
张礼丽
|
7 | 2015-12-02 | 财务负责人 |
|
蒋国岭
|
8 | 2015-12-02 | 董事备案 |
张礼丽
|
张礼丽
|
9 | 2015-12-02 | 监事备案 |
杨富文
|
杨富文
|
10 | 2015-12-02 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
杨富文;张礼丽;
|
杨富文;张礼丽;
|