序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘武军 | 80% | 160.0万人民币 |
2 | 赵程 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵程
|
|
2 |
刘奇湘
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-27 | 股东变更 |
刘武军 ,赵程
|
刘武军 ,赵程
|
2 | 2021-09-27 | 章程备案 |
无
|
2021-09-27第六条
|
3 | 2021-09-16 | 法定代表人变更 |
刘武军
|
赵程
|
4 | 2021-09-16 | 章程备案 |
无
|
2021-09-16第22条
|
5 | 2021-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘武军 [退出]
|
赵程 [新增]
|
6 | 2020-08-28 | 股东变更 |
刘武军
|
刘武军 ,赵程 [新增]
|
7 | 2020-08-28 | 章程备案 |
无
|
|
8 | 2020-08-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2020-07-24 | 注册资本变更 |
3000万人民币
|
200.000000万人民币( - 93.33333% )
|
10 | 2020-07-24 | 章程备案 |
无
|
|