序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙平 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 伍剑坤 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙平
|
|
2 |
伍剑坤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-18 | 联络员备案 |
蒋润玲 *** 备案手机:***
|
王洁 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-12 | 联络员备案 |
邱清琪 *** 备案手机:*****
|
蒋润玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-03-30 | 联络员备案 |
邹丹 *** 备案手机:***
|
邱清琪 *** 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2018-03-20 | 联络员备案 |
蒋和艳 *** 备案手机:***
|
邹丹 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2017-05-26 | 联络员备案 |
王洪彦 备案手机:*****
|
蒋和艳 备案手机:***** (网上办理)
|
6 | 2017-05-16 | 联络员备案 |
熊军 备案手机:*****
|
王洪彦 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2017-03-01 | 经营范围变更 |
粉煤灰及建筑材料的销售;仓储服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
粉煤灰及建筑材料的销售;仓储服务;道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2016-04-22 | 联络员备案 |
符玲 备案手机:*****
|
熊军 备案手机:***** (网上办理)
|