序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 熊罡 | 55.5% | 1443.0万人民币 |
2 | 何向群 | 40% | 1040.0万人民币 |
3 | 高东旭 | 4.5% | 117.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
熊罡
|
|
2 |
何向群
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-31股权变更
|
2 | 2020-09-16 | 股东变更 |
何向群 ,刘少林 , [退出]申青海 , [退出]熊罡
|
高东旭 , [新增]何向群 ,熊罡
|
3 | 2020-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
熊罡
|
4 | 2020-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊罡 [退出]
|
何向群 [新增]
|
5 | 2020-09-16 | 法定代表人变更 |
刘少林
|
熊罡
|
6 | 2018-05-29 | 联络员备案 |
申青海 *** 备案手机:***
|
申青海 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2018-05-15 | 联络员备案 |
申青海 *** 备案手机:***
|
申青海 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-01-25 | 股东变更 |
陈检生 , [退出]雷建党 , [退出]唐阳生 [退出]
|
何向群 , [新增]刘少林 , [新增]申青海 , [新增]熊罡 [新增]
|
9 | 2018-01-25 | 财务负责人 |
唐阳生 ***
|
申青海 ***
|
10 | 2018-01-25 | 法定代表人变更 |
唐阳生
|
刘少林
|