序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋铁铭 | 87.5% | 700.0万人民币 |
2 | 蒋训柯 | 12.5% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张亮
|
|
2 |
蒋训柯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-30 | 法定代表人变更 |
蒋铁铭
|
张亮
|
2 | 2016-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋铁铭
|
蒋铁铭
|
3 | 2016-06-16 | 经理备案 |
|
蒋铁铭 [新增]
|
4 | 2016-06-16 | 董事备案 |
蒋铁铭
|
蒋铁铭
|
5 | 2016-06-16 | 经营范围变更 |
房地产开****、市场开****,建筑材料销售,承接建筑工程的水、电安装业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****、市场开****,建筑材料销售,承接建筑工程的水、电安装业务;房屋租赁服务;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-05-12 | 财务负责人 |
|
肖湘燕
|
7 | 2016-05-12 | 经营范围变更 |
房地产开****、市场开****,建筑材料销售,承接建筑工程的水、电安装业务。
|
房地产开****、市场开****,建筑材料销售,承接建筑工程的水、电安装业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2016-01-11 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
黄建华 备案手机:*****
|
9 | 2014-06-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
2014-04-30
|
|