序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘定吾 | 51% | 51万人民币 |
2 | 易建伏 | 39% | 39万人民币 |
3 | 罗林 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘定吾
|
|
2 |
易建伏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-02-08 | 清算组备案 |
无
|
负责人:刘定吾;成员:罗林;成员:易建伏;
|
2 | 2018-02-08 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:刘定吾;成员:罗林;成员:易建伏;
|
3 | 2014-03-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
2014-06-29
|
2044-03-25
|