序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王立军 | 50% | 1100.0万人民币 |
2 | 王松清 | 50% | 1100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王立军
|
|
2 |
王松清
|
|
3 |
王立明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺宝玉 [退出]
|
王立军 [新增]
|
2 | 2020-08-20 | 法定代表人变更 |
贺宝玉
|
王立军
|
3 | 2020-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王立群 [退出]
|
王立明 [新增]
|
4 | 2020-05-19 | 联络员备案 |
李学军 *** 备案手机:***
|
贺宝玉 *** 备案手机:***
|
5 | 2016-11-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王立军 [退出]
|
贺宝玉 [新增]
|
6 | 2016-11-07 | 经营范围变更 |
房地产开****与经营(凭资质经营),服装设计与销售,基础设施建设,一级土地整理开****,旅游开****,电器设备销售,酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****与经营(凭资质经营),服装设计与销售,基础设施建设,一级土地整理开****,旅游开****,电器设备销售,酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-11-07 | 财务负责人 |
|
王超
|
8 | 2016-11-07 | 法定代表人变更 |
王立军
|
贺宝玉
|
9 | 2016-11-07 | 经理备案 |
王立军 [退出]
|
贺宝玉 [新增]
|
10 | 2014-05-22 | 股东变更 |
王立群 [退出]王松清
|
王立军 [新增]王松清
|