序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 恒大地产集团长沙置业有限公司 | 69.5% | 6950.0万人民币 |
2 | 深圳怡化投资控股有限公司 | 30.5% | 3050.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖江
|
|
2 |
熊健
|
|
3 |
张令兴
|
|
4 |
彭彤
|
|
5 |
黄丹婷
|
|
6 |
李丽丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-21 | 法定代表人变更 |
赖立新
|
肖江
|
2 | 2019-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘新华 [退出]彭彤赖立新 [退出]张令兴熊健
|
肖江 [新增]黄丹婷 [新增]熊健张令兴彭彤
|
3 | 2019-10-21 | 财务负责人 |
王丽君 ***
|
谭敏亮 ***
|
4 | 2019-04-28 | 联络员备案 |
刘侃 *** 备案手机:***
|
龙越崎 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-11-27 | 联络员备案 |
龙越崎 *** 备案手机:***
|
刘侃 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2017-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾水生 [退出]
|
李丽丽 [新增]
|
7 | 2017-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
叶良红 [退出]
|
赖立新 [新增]
|
8 | 2017-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊健彭彤叶良红 [退出]张令兴赖立新
|
彭彤张令兴熊健刘新华 [新增]赖立新
|
9 | 2017-05-09 | 联络员备案 |
龙越崎 备案手机:*****
|
龙越崎 备案手机:***** (网上办理)
|
10 | 2017-05-09 | 董事备案 |
熊健彭彤叶良红 [退出]张令兴赖立新
|
彭彤张令兴熊健刘新华 [新增]赖立新
|