序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南南方水泥集团有限公司 | 80% | 800万人民币 |
2 | 洪平 | 10.9% | 109万人民币 |
3 | 曾光明 | 9.1% | 91万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董忠勤
|
|
2 |
洪平
|
|
3 |
谭勤工
|
|
4 |
郝淑芹
|
|
5 |
刘伦伟
|
|
6 |
曾光明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-22 | 章程备案 |
无
|
2021-11-03法定代表人、董事长由洪平变更为董忠勤;董事由董忠勤变更为洪平。
|
2 | 2021-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭勤工洪平董忠勤
|
谭勤工洪平董忠勤
|
3 | 2021-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾光明郝淑芹刘伦伟
|
曾光明郝淑芹刘伦伟
|
4 | 2021-11-22 | 法定代表人变更 |
洪平
|
董忠勤
|
5 | 2020-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
洪平李远 [退出]董忠勤
|
洪平董忠勤谭勤工 [新增]
|
6 | 2020-07-13 | 章程备案 |
无
|
2020-07-01删除公司章程第十一章“党的建设”修改第十二章“党总支
|
7 | 2018-10-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-10增加章程第十二章“党支部”。
|
8 | 2018-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹大德 [退出]洪平谢家振 [退出]
|
李远 [新增]洪平董忠勤 [新增]
|
9 | 2018-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
章平 [退出]曾光明刘际龙 [退出]
|
曾光明郝淑芹 [新增]刘伦伟 [新增]
|
10 | 2018-07-25 | 法定代表人变更 |
谢家振
|
洪平
|